Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mikael Kisbye Kristensen | 10.01.2017 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kristian Bang Nørgaard | 01.09.2014 | 10.01.2017 | adm. dir |
Søren Lauge Boll | 06.07.2012 | 10.09.2014 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kristian Bang Nørgaard | 25.05.2016 | 10.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Max Schläger Nielsen | 06.07.2012 | 10.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Sejer Iversen | 06.07.2012 | 10.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Mikael Kisbye Kristensen | 06.07.2012 | 10.01.2017 | formand |
Søren Lauge Boll | 06.07.2012 | 25.05.2016 | bestyrelsesmedlem |