Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Månedsbeskæftigelse | ||||
Binavne | Formål | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Opløsningsstrussel seneste | Tegningsregel | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Literbuen 14, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Literbuen 14, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-13 tilføjes Direktion: Neslihan Hangisi (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-07 fjernes Direktion: Turan Hangisi (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-09-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-06-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-16 tilføjes Binavne: TNT Byggekompagniet ApS (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-04-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor byggebranchen med opførelse og renovering af fast ejendom, samt med olie produkter og additiver til biler, lastbiler og skibe. import og eksport, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-04-16 tilføjes Vedtægter: 2019-04-16 (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2018-06-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-03 tilføjes Direktion: Turan Hangisi (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2017-02-03 fjernes Direktion: Mehmet Sener (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2013-10-23 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2013-10-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-23 fjernes Direktion: Karsten Hunnerup Kabat (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Literbuen 14, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2013-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Roholmsvej 12 f., 2620 Albertslund (offentliggjort 2012-12-17)
Den 2013-01-18 tilføjes Direktion: Mehmet Sener (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roholmsvej 12 f., 2620 Albertslund (offentliggjort 2012-12-17)
Den 2012-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvedemarken 16, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-17 tilføjes Direktion: Karsten Hunnerup Kabat (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-17 fjernes Direktion: Turan Hangisi (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-07-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med olie produkter og additiver til biler, lastbiler og skibe. import og eksport, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2012-07-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-12 tilføjes Vedtægter: 2012-07-12 (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2012-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvedemarken 16, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-10 tilføjes Direktion: Turan Hangisi (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-07-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-10 tilføjes Hovedbranche: Anden bygningsfærdiggørelse (offentliggjort 2012-07-25)
Den 2012-07-10 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-10 tilføjes Legale ejere: NTH INVEST ApS (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2012-07-10 tilføjes Navne: TNT OIL COMPANY ApS (offentliggjort 2012-07-11)
Den 2012-07-10 tilføjes Reelle ejere: Neslihan Hangisi (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2012-07-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-10 tilføjes Stiftere: NTH INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-07-11)
Den 2012-07-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)