Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Vedtægter | ||||
Revisor | Bibranche | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2022-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedeland 7, 2600 Glostrup (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-07-01 (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-11 fjernes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-11 fjernes Kontaktoplysninger: lebenaps@gmail.com (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-11 fjernes Legale ejere: Jesper Toft (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-11 fjernes Navne: LEBEN APS (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-11 fjernes Reelle ejere: Jesper Toft (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-11 fjernes Stiftere: ANPARTSSELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2021-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2021-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-11-04 Statstidende Dekret
Den 2021-08-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-07-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-07-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-06-25 fjernes Direktion: Jesper Toft (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedeland 7, 2600 Glostrup (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2021-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Amagerbanen 27, 1., 2300 København S (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2020-12-01 tilføjes Legale ejere: Jesper Toft (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2020-12-01 fjernes Legale ejere: John Peter Schmidt-Rasmussen (offentliggjort 2021-02-28)
Den 2020-12-01 tilføjes Reelle ejere: Jesper Toft (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2020-12-01 fjernes Reelle ejere: John Peter Schmidt-Rasmussen (offentliggjort 2021-02-28)
Den 2020-07-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Amagerbanen 27, 1., 2300 København S (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2020-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandlodsvej 121, 2300 København S (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandlodsvej 121, 2300 København S (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Lille Strandstræde 24, 1254 København K (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-30 tilføjes Kontaktoplysninger: lebenaps@gmail.com (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2020-03-29 fjernes Kontaktoplysninger: fuzawool@gmail.com (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-04-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lille Strandstræde 24, 1254 København K (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2016-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Borups Allé 31, 4. tv., 2200 København N (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-05 tilføjes Kontaktoplysninger: fuzawool@gmail.com (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2016-07-04 fjernes Kontaktoplysninger: yvonnedistribution@gmail.com (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-06-22 tilføjes Navne: LEBEN APS (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2016-06-21 fjernes Navne: YVONNE ApS (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-06-22 tilføjes Vedtægter: 2016-06-22 (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2014-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borups Allé 31, 4. tv., 2200 København N (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2014-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 5, 1411 København K (offentliggjort 2014-08-31)
Den 2014-06-15 tilføjes Direktion: Jesper Toft (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-15 fjernes Direktion: Sidsel Ann Skytte (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-15 tilføjes Kontaktoplysninger: yvonnedistribution@gmail.com (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2014-06-15 tilføjes Legale ejere: John Peter Schmidt-Rasmussen (offentliggjort 2021-02-28)
Den 2014-06-15 tilføjes Reelle ejere: John Peter Schmidt-Rasmussen (offentliggjort 2021-02-28)
Den 2014-06-15 fjernes Revisor: TEAM REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 fjernes Bibranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2014-03-11)
Den 2012-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 5, 1411 København K (offentliggjort 2014-08-31)
Den 2012-08-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-01 tilføjes Direktion: Sidsel Ann Skytte (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-08-01 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-08-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er design, produktion og salg af beklædning. (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2012-08-01 tilføjes Navne: YVONNE ApS (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2012-08-01 tilføjes Revisor: TEAM REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2012-08-01 tilføjes Vedtægter: 2012-08-01 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2012-07-31 fjernes Navne: ApS STAKE NR. 1736 (offentliggjort 2012-07-11)
Den 2012-07-01 tilføjes Navne: ApS STAKE NR. 1736 (offentliggjort 2012-07-11)
Den 2012-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-01 tilføjes Bibranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2014-03-11)
Den 2012-07-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2012-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-07-01 (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2012-07-01 tilføjes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2012-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2012-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2012-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2012-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2012-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2012-07-01 tilføjes Stiftere: ANPARTSSELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2012-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2012-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-27)