Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2012-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET THOMAS LEHM ApS. (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2012-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TANDLÆGESELSKABET THOMAS LEHM ApS. (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2019-04-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-30 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-29 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-05-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 26, 5500 Middelfart (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Sverigesvej 22, 5500 Middelfart (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-08-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2014-08-01 fjernes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sverigesvej 22, 5500 Middelfart (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2012-07-01 tilføjes Direktion: Thomas Lehm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er aktie- og anpartsbesiddelse, formueanbringelse samt al anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2012-07-18)
Den 2012-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Legale ejere: Thomas Lehm (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2012-07-01 tilføjes Navne: HOLDINGSELSKABET THOMAS LEHM ApS (offentliggjort 2012-07-11)
Den 2012-07-01 tilføjes Reelle ejere: Thomas Lehm (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2012-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-07-01 tilføjes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Stiftere: Thomas Lehm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Vedtægter: 2012-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-07-11)
Den 2012-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)