Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1987-12-16 fjernes Navne: C.R. AF 2/1 1985 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredrikssundesvej 211, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-14 fjernes Revisor: Helge Livinus Dujardin (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-14 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 fjernes Bestyrelse: Niels Ebbe Valdal (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 fjernes Direktion: Carl Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri samt udlejning og finansiering og anden i forbindelse dermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-13 tilføjes Vedtægter: 1985-03-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredrikssundesvej 211, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-04-30 tilføjes Bestyrelse: Niels Ebbe Valdal (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-04-30 tilføjes Direktion: Carl Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-04-30 tilføjes Navne: C.R. AF 2/1 1985 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-04-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-04-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-04-30 tilføjes Revisor: Helge Livinus Dujardin (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-04-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)