Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Mette Heick Bengtson(virk.: 1) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Mette Heick Bengtson | 01.03.2017 | Bjælkevangen 5B, 2800 Kongens Lyngby |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (5) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
BK Århus ApS | 39414392 | NORMAL | Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet (479116) |
Fodterapi A. Duncan | 41120061 | Aktiv | Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (869090) |
METTE HEICK FODTERAPI ApS | 34613095 | NORMAL | Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (869090) |
Møllers haver | 39677938 | Aktiv | Landskabspleje (813000) |
Næstholdt ApS | 36969784 | NORMAL | Tøjforretninger (477110) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
20.08.2018 | 0,00 (km) | Falkoner Alle 68, 2000 Frederiksberg | Falkoner Alle 68, 2000 Frederiksberg |
26.10.2018 | 0,22 (km) | Falkoner Alle 68, 2000 Frederiksberg | Falkoner Alle 35, 2000 Frederiksberg |
24.10.2019 | 0,00 (km) | Falkoner Alle 35, 2000 Frederiksberg | Falkoner Alle 35, 2000 Frederiksberg |
28.01.2021 | 0,00 (km) | Falkoner Alle 35, 2000 Frederiksberg | Falkoner Alle 35, 2000 Frederiksberg |
08.03.2021 | 0,00 (km) | Falkoner Alle 35, 2000 Frederiksberg | Falkoner Alle 35, 2000 Frederiksberg |
METTE HEICK FODTERAPI ApS. |
Sidst opdateret den 09.07.2012 og angivet som gældende fra 26.06.2012 (4467 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Mette Hauge | 35508279 |
METTE HAVGAARD ApS | 30176405 |
Mette H Design v/Mette Handberg Almborg | 27676707 |
Mette Hede Nielsens Mindefond | 25335791 |
METTE HEICK FODTERAPI ApS | 34613095 |
Mette Heide Holding ApS | 42497983 |
Mette Heise | 42604291 |
Mette Heisz Sloth Ørndrup | 42966614 |
METTE HEJL HOLDING ApS | 29428069 |
MetteHerlev | 40932968 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Mette Heick Bengtson(virk.: 1) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Mette Heick Bengtson(virk.: 1) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 1 | 0 | 2 |
Pct. | 0 % | 33 % | 0 % | 67 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |