Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | xbrl | Binavne | ||||
Kapital | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Revisor | Hvidhvask | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør alene eller den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-13 tilføjes Bestyrelse: Marita Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-13 fjernes Bestyrelse: Lasse Dürr (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-13 tilføjes Direktion: Lasse Dürr (direktør) (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-12 fjernes Direktion: Lasse Dürr (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-13 tilføjes Vedtægter: 2024-08-13 (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-01 tilføjes Legale ejere: WOLFF INVESTMENT GROUP ApS, LBHolding ApS (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-01 fjernes Legale ejere: L. Dürr Holding ApS (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-01 tilføjes Reelle ejere: Jakob Lillesø Wolff, Lars Billeschou (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-01 fjernes Reelle ejere: Lasse Dürr (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-07-31 fjernes Legale ejere: LBHolding ApS, WOLFF INVESTMENT GROUP ApS (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-07-31 fjernes Reelle ejere: Jakob Lillesø Wolff, Lars Billeschou (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-01-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2022-08-21 fjernes Binavne: TINA THEILGAARD ApS (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-11 tilføjes Bestyrelse: Lasse Dürr (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2022-08-11 tilføjes Direktion: Lasse Dürr (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2022-08-10 fjernes Direktion: Lars Billeschou (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-11 tilføjes Kapital (Kapital): 120.000,00 (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-11 tilføjes Legale ejere: LBHolding ApS, WOLFF INVESTMENT GROUP ApS, L. Dürr Holding ApS (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2022-08-10 fjernes Legale ejere: LBHolding ApS, L. Dürr Holding ApS (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-11 tilføjes Reelle ejere: Jakob Lillesø Wolff, Lars Billeschou, Lasse Dürr (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2022-08-10 fjernes Reelle ejere: Lasse Dürr, Lars Billeschou (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-11 tilføjes Vedtægter: 2022-08-11 (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2022-04-15 tilføjes Legale ejere: LBHolding ApS, L. Dürr Holding ApS (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-04-15 fjernes Legale ejere: Lars Billeschou (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-04-14 fjernes Legale ejere: L. Dürr Holding ApS (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-04-15 tilføjes Reelle ejere: Lasse Dürr, Lars Billeschou (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-04-14 fjernes Reelle ejere: Lars Billeschou, Lasse Dürr (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-03-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Legale ejere: L. Dürr Holding ApS, Lars Billeschou (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2020-01-01 tilføjes Reelle ejere: Lasse Dürr (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2019-12-31 fjernes Legale ejere: Lars Billeschou (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-13 tilføjes Legale ejere: Lars Billeschou (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2019-09-13 fjernes Legale ejere: Tina Theilgaard (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-12 fjernes Legale ejere: Lars Billeschou (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-13 tilføjes Reelle ejere: Lars Billeschou (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2019-09-13 fjernes Reelle ejere: Tina Theilgaard (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-12 fjernes Reelle ejere: Lars Billeschou (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-13 fjernes Direktion: Tina Theilgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-15 fjernes Revisor: Dansk Revision København A/S (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-26 tilføjes Revisor: Øernes Revision Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-26)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2013-01-30)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-26 tilføjes Binavne: TINA THEILGAARD ApS (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2012-06-26 tilføjes Direktion: Tina Theilgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af medlemsklub, kontorfælleskab, cafe, møde og selskabslokaler, samt konsulentvirksomhed, samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2012-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-26 tilføjes Legale ejere: Lars Billeschou, Tina Theilgaard (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2012-06-26 tilføjes Navne: LA OFICINA ApS (offentliggjort 2012-07-09)
Den 2012-06-26 tilføjes Reelle ejere: Lars Billeschou, Tina Theilgaard (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2012-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-06-26 tilføjes Revisor: Dansk Revision København A/S (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2012-06-26 tilføjes Stiftere: Tina Theilgaard, Lars Billeschou (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2012-06-26 tilføjes Vedtægter: 2012-06-26 (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2012-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-07-09)
Den 2012-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)