Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Binavne | Navne | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Direktion | Reelle ejere | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Atterupvej 2, 4190 Munke Bjergby (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Atterupvej 2, 4190 Munke Bjergby (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2022-08-17 tilføjes Binavne: Konsulenten ApS (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-10 tilføjes Navne: VinGaloppen Logistik ApS (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-09 fjernes Navne: KONSULENTEN ApS (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-10 tilføjes Vedtægter: 2022-08-10 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-25 tilføjes Direktion: Henrik Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-25 fjernes Direktion: Henriette Daugaard Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-01 tilføjes Reelle ejere: Henriette Daugaard Petersen, Henrik Petersen (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2012-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Atterupvej 2, 4190 Munke Bjergby (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2012-07-05 tilføjes Direktion: Henriette Daugaard Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-07-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med konsulentbistand. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-07-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-05 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2012-07-09)
Den 2012-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-05 tilføjes Legale ejere: HH 2012 HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-14)
Den 2012-07-05 tilføjes Navne: KONSULENTEN ApS (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2012-07-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-05 tilføjes Stiftere: HH 2012 HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-05 tilføjes Vedtægter: 2012-07-05 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2012-07-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-07-07)
Den 2012-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)