Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Navne | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2024-07-08 tilføjes Legale ejere: AHH Hjørring Holding ApS (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-07-08 tilføjes Reelle ejere: Ahmed Hussein Hassan Al-Jader (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-05-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Suderbovej 2, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Suderbovej 2, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-05-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-06 tilføjes Bestyrelse: Morten Berg Simonsen (formand) (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2020-05-06 fjernes Bestyrelse: Kaj Meyer Christensen (formand) (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2020-05-05 fjernes Bestyrelse: Morten Berg Simonsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-05-06 fjernes Legale ejere: MEYER HOLDING ApS (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2020-05-06 fjernes Reelle ejere: Kaj Meyer Christensen (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2020-05-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-04-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-12 tilføjes Bestyrelse: Kaj Meyer Christensen (formand) (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2018-12-12 fjernes Bestyrelse: Susanne Koch Christensen (formand) (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-11 fjernes Bestyrelse: Kaj Meyer Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-12 tilføjes Direktion: Ib Boe Nielsen (direktør) (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-12 fjernes Direktion: Kaj Meyer Christensen (direktør) (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-12 tilføjes Legale ejere: MEYER HOLDING ApS, I. B. Nielsen Holding ApS, MBS HOLDING AF 2005 ApS (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2018-12-11 fjernes Legale ejere: MBS HOLDING AF 2005 ApS, MEYER HOLDING ApS (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-12 tilføjes Reelle ejere: Kaj Meyer Christensen, Ib Boe Nielsen, Morten Berg Simonsen (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2018-12-11 fjernes Reelle ejere: Kaj Meyer Christensen, Morten Berg Simonsen (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-23 tilføjes Bestyrelse: Kaj Meyer Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2017-05-23 fjernes Bestyrelse: Jan Schielder Bjerg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-23 tilføjes Direktion: Kaj Meyer Christensen (direktør) (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2016-08-23 fjernes Direktion: Jan Schielder Bjerg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-08-23 tilføjes Legale ejere: MBS HOLDING AF 2005 ApS, MEYER HOLDING ApS (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2016-08-22 fjernes Legale ejere: MBS HOLDING AF 2005 ApS, MEYER HOLDING ApS, Jan Schielder Bjerg (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-10-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning (offentliggjort 2012-12-19)
Den 2012-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-01 tilføjes Bestyrelse: Jan Schielder Bjerg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-08-01 tilføjes Direktion: Jan Schielder Bjerg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-01 tilføjes Navne: GARANT FREDERIKSHAVN ApS (offentliggjort 2012-07-06)
Den 2012-08-01 tilføjes Reelle ejere: Kaj Meyer Christensen, Morten Berg Simonsen (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2012-08-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-07-06)
Den 2012-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-31 fjernes Navne: GARANT FREDERIKSHAVN ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-31 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Suderbovej 2, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2012-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og industri, herunder salg af gulvbelægning og gardiner samt dertil knyttet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-27 tilføjes Legale ejere: MBS HOLDING AF 2005 ApS, MEYER HOLDING ApS, Jan Schielder Bjerg (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2012-06-27 tilføjes Navne: GARANT FREDERIKSHAVN ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-06-27 tilføjes Stiftere: MEYER HOLDING ApS, MBS HOLDING AF 2005 ApS, Jan Schielder Bjerg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen eller ét bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-27 tilføjes Vedtægter: 2012-06-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-02-09)