Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Revision fravalgt | Revisor | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løgstørgade 2, 2100 København Ø (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 26-28, 1711 København V (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-06-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 fjernes Direktion: Nicolai Galal (direktion) (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2015-07-20 tilføjes Legale ejere: Peter Moldow (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2015-07-19 fjernes Legale ejere: Peter Moldow, Nicolai Galal (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-07-20 tilføjes Reelle ejere: Peter Moldow (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2014-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 26-28, 1711 København V (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2014-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 75, 4., 1260 København K (offentliggjort 2014-08-27)
Den 2014-05-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2014-05-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2014-05-08 fjernes Revisor: ADDEA Tax ApS (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2013-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 75, 4., 1260 København K (offentliggjort 2014-08-27)
Den 2013-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Heimdalsgade 14, 1. 4., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-01 tilføjes Direktion: Peter Moldow (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-23 tilføjes Legale ejere: Peter Moldow, Nicolai Galal (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2012-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Heimdalsgade 14, 1. 4., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-05 tilføjes Direktion: Nicolai Galal (direktion) (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2012-07-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, erhverve og handle med anparter og aktier, samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-07-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-05 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2012-07-16)
Den 2012-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-05 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-05 tilføjes Navne: MCDUCK HOLDING ApS (offentliggjort 2012-07-05)
Den 2012-07-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2012-07-05 tilføjes Revisor: ADDEA Tax ApS (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2012-07-05 tilføjes Stiftere: Nicolai Galal (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-05 tilføjes Vedtægter: 2012-07-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-07-05)
Den 2012-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)