Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Reelle ejere | Legale ejere | Direktion | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2012-06-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MAJUST ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2013-04-18 sletter virksomheden Ejerskaber: QBRANCH ApS. (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: QBRANCH ApS. (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2018-06-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Typhon Technologies ApS. (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2019-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: COSESY A/S. (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2023-03-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stokagervej 5, 8240 Risskov (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Irma Pedersens Gade 29, 5. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-21 tilføjes Kontaktoplysninger: jju@majust.dk (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-06-30 tilføjes Reelle ejere: Jakob Meldgaard Justesen (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-06-30 fjernes Reelle ejere: Søren Christian Madsen (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-06-29 fjernes Reelle ejere: Jakob Meldgaard Justesen (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-06-30 fjernes Legale ejere: Søren Christian Madsen (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-06-29 fjernes Direktion: Søren Christian Madsen (direktør) (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2022-06-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-24 fjernes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-20 tilføjes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2021-09-20 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Irma Pedersens Gade 29, 5. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2021-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Irma Pedersens Gade 29, 5. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2020-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Irma Pedersens Gade 29, 5. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2020-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Viengevej 100, 8240 Risskov (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viengevej 100, 8240 Risskov (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Dyssen 1, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-07-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dyssen 1, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2019-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Viengevej 100, 8240 Risskov (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viengevej 100, 8240 Risskov (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Viengevej 100, 8240 Risskov (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viengevej 100, 8240 Risskov (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Haslegårdsvej 10, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haslegårdsvej 10, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2013-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Åbogade 15, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åbogade 15, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-25 tilføjes Direktion: Søren Christian Madsen (direktør) (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2012-06-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele i andre selskaber samt andet efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-06-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2012-07-12)
Den 2012-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-25 tilføjes Legale ejere: Søren Christian Madsen, Jakob Meldgaard Justesen (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2012-06-25 tilføjes Navne: MAJUST HOLDING ApS (offentliggjort 2012-07-03)
Den 2012-06-25 tilføjes Reelle ejere: Jakob Meldgaard Justesen, Søren Christian Madsen (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2012-06-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2012-06-25 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2012-06-25 tilføjes Stiftere: Søren Christian Madsen, Jakob Meldgaard Justesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-25 tilføjes Vedtægter: 2012-06-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-07-03)
Den 2012-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)