Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2014-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 5, 3. tv., 1263 København K (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-13 fjernes Direktion: Christian Oliver Stjerna Degner-Elsner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-13 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-13 fjernes Navne: HEATHERHILL MERCHANT ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-13 fjernes Stiftere: HEATHERHILL CAPITAL HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-09-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-09-09 fjernes Hovedbranche: Dyrehandel (offentliggjort 2012-07-16)
Den 2013-08-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i Essential Foods P/S, sekundært er formålet international handel med varer, samt hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-31 tilføjes Navne: HEATHERHILL MERCHANT ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-08-30 fjernes Navne: ESSENTIAL FOODS ApS (offentliggjort 2012-07-03)
Den 2013-08-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-31 tilføjes Vedtægter: 2013-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-04 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-04 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 5, 3. tv., 1263 København K (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Direktion: Christian Oliver Stjerna Degner-Elsner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrehandel (offentliggjort 2012-07-16)
Den 2012-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Navne: ESSENTIAL FOODS ApS (offentliggjort 2012-07-03)
Den 2012-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Stiftere: HEATHERHILL CAPITAL HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)