Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Kapital | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Direktion | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Reelle ejere | Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-23 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2024-05-23 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-10-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-10-19 tilføjes Vedtægter: 2020-10-19 (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-07-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-09 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2017-05-09 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-01 tilføjes Legale ejere: KURT BANG CHRISTENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2015-09-30 fjernes Legale ejere: KBC EJENDOMME A/S (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2015-06-24 fjernes Direktion: Søren Løgi Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skuderløsevej 65, 4690 Haslev (offentliggjort 2013-10-15)
Den 2013-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Skuderløsevej 65, 4690 Haslev (offentliggjort 2012-12-19)
Den 2013-10-01 tilføjes Kontaktoplysninger: admin@kbc-ejendomme.dk (offentliggjort 2013-11-15)
Den 2012-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skuderløsevej 65, 4690 Haslev (offentliggjort 2012-12-19)
Den 2012-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Reventlowsvej 73, 5600 Faaborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-19 tilføjes Direktion: Søren Løgi Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-19 fjernes Direktion: Kaare Møller Munch (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-19 tilføjes Reelle ejere: Kurt Erling Bang Christensen (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2012-12-19 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2012-12-19 fjernes Revisor: SØBY REVISORER A/S GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-02 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2012-07-12)
Den 2012-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Reventlowsvej 73, 5600 Faaborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-01 tilføjes Direktion: Kaare Møller Munch (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, udleje og drive Flintebjergvænget 121-165, 5672 Broby samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2012-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Legale ejere: KBC EJENDOMME A/S (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2012-07-01 tilføjes Navne: NR. BROBY ApS (offentliggjort 2012-07-03)
Den 2012-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-07-01 tilføjes Revisor: SØBY REVISORER A/S GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Stiftere: KALLE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Vedtægter: 2012-07-01 (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2012-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-07-03)
Den 2012-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)