Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2012-07-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GLOBAL MINDSET ApS. (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2020-09-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-09-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-09-03 tilføjes Vedtægter: 2020-09-03 (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-09-03 fjernes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-09-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkehøj 10, 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Midtermolen 1, 1. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-11-27 tilføjes Hjemmeside: www.globalmindset.info (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-11-27 tilføjes Kontaktoplysninger: skip@globalmindset.dk (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Midtermolen 1, 1. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2015-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Malmmosevej 70, 2840 Holte (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2012-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Malmmosevej 70, 2840 Holte (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2012-07-02 tilføjes Direktion: Richard Prosser Vogelius Bowman (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning og -pleje samt investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-07-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2012-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-02 tilføjes Legale ejere: Richard Prosser Vogelius Bowman (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2012-07-02 tilføjes Navne: BOWMAN HOLDING ApS (offentliggjort 2012-07-02)
Den 2012-07-02 tilføjes Reelle ejere: Richard Prosser Vogelius Bowman (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2012-07-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2012-07-02 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2012-07-02 tilføjes Stiftere: Richard Prosser Vogelius Bowman (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-02 tilføjes Vedtægter: 2012-07-02 (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2012-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-07-02)
Den 2012-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)