Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Cecilia Larsson | 01.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Natalie Nell Rorem | 10.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Natalia Mikhailovna Gorbacheva | 09.12.2019 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Norman Palmer | 14.05.2019 | 01.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Christopher James Wolter | 14.05.2019 | 10.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Teuntje Klara Bakker Van der Veen | 14.05.2019 | 09.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Adam Scott Edward Houghton | 08.04.2019 | 28.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jason Andrew Miller | 11.01.2016 | 14.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Christopher Tyson Weihs | 11.01.2016 | 14.05.2019 | formand |
Brian Hall Clarke | 11.01.2016 | 08.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Kim Reidar Lantz | 02.07.2012 | 14.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Møller Hansen | 02.07.2012 | 14.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Per Jensen | 02.07.2012 | 11.01.2016 | formand |