Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2022-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Billesgade 10, 1. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-29 fjernes Direktion: Margareta Maria Norrgård (direktør) (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-07-01 (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-29 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-29 fjernes Legale ejere: Margareta Maria Norrgård, JNSI Holding ApS (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-29 fjernes Navne: JUNNO & UNNO HYLDERNE ApS (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-29 fjernes Reelle ejere: Jonas Norrgård Schmidt Ibsen, Margareta Maria Norrgård (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-29 fjernes Stiftere: Margareta Maria Norrgård, JIHOLDING ApS (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2021-05-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-01 tilføjes Legale ejere: JNSI Holding ApS (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2018-07-01 fjernes Legale ejere: JIHOLDING ApS (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion og salg af hylder og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2014-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2014-05-30 tilføjes Vedtægter: 2014-05-30 (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2014-05-30 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Billesgade 10, 1. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2012-07-01 tilføjes Direktion: Margareta Maria Norrgård (direktør) (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2012-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2012-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-07-01 (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2012-07-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2012-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2012-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2012-07-01 tilføjes Legale ejere: JIHOLDING ApS, Margareta Maria Norrgård (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2012-07-01 tilføjes Navne: JUNNO & UNNO HYLDERNE ApS (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2012-07-01 tilføjes Reelle ejere: Jonas Norrgård Schmidt Ibsen, Margareta Maria Norrgård (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2012-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2012-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2012-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2012-07-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Stiftere: Margareta Maria Norrgård, JIHOLDING ApS (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2012-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2012-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-29)