Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Formål | Vedtægter | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-15 tilføjes Revisor: DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-12-15 fjernes Revisor: Revenu Registreret Revisionsanpartsselskab, Revenu Registreret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2012-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MUNKBRO SVINEAVL A/S. (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-21 tilføjes Revisor: Revenu Registreret Revisionsanpartsselskab, Revenu Registreret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2021-12-21 fjernes Revisor: SAGRO I/S (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-06-03 tilføjes Revisor: SAGRO I/S (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-06-03 fjernes Revisor: Revenu Registreret Revisionsanpartsselskab, Revenu Registreret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-06-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-03-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af landbrugsejendomme og investering i hel eller delvist ejede datterselskaber samt anden beslægtet aktivitet efter direktionens skøn. (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-03-16 tilføjes Vedtægter: 2021-03-16 (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-01-22 tilføjes Revisor: Revenu Registreret Revisionsanpartsselskab, Revenu Registreret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-01-22 fjernes Revisor: RINGKØBING AMTS REVISION ApS (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-04-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-27 tilføjes Revisor: RINGKØBING AMTS REVISION ApS (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2015-02-27 fjernes Revisor: HOLSTEBRO STRUER LANDBOFORENING (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2014-03-20 tilføjes Revisor: HOLSTEBRO STRUER LANDBOFORENING (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2012-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Munkbrovej 8, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-01 tilføjes Direktion: Christian Hedegaard Stokkendal (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i Munkbro Svineavl A/S. (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2012-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2012-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Legale ejere: Jacob Søndergaard Skals, Christian Hedegaard Stokkendal (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2012-07-01 tilføjes Navne: MUNKBRO ApS (offentliggjort 2012-07-02)
Den 2012-07-01 tilføjes Reelle ejere: Jacob Søndergaard Skals, Christian Hedegaard Stokkendal (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2012-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-07-01 tilføjes Stiftere: Jacob Søndergaard Skals, Christian Hedegaard Stokkendal (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Vedtægter: 2012-07-01 (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2012-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-07-02)
Den 2012-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)