Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Vedtægter | Månedsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2022-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vilhelm Becks Vej 37, 8260 Viby J (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 fjernes Direktion: René Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-06-30 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-07-02 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 fjernes Hovedbranche: Rejsearrangører (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 fjernes Kontaktoplysninger: ra@travelbiz.dk (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 fjernes Legale ejere: René Andersen, PALDOR HOLDING ApS (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 fjernes Navne: PUMORI ApS (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 fjernes Reelle ejere: René Andersen (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 fjernes Stiftere: PALDOR HOLDING ApS (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2021-11-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vilhelm Becks Vej 37, 8260 Viby J (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2017-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 30, 8260 Viby J (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-01-29 tilføjes Kontaktoplysninger: ra@travelbiz.dk (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2016-11-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2016-11-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-11-18 fjernes Revisor: Revisions-Partner I/S, registrerede revisorer (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-11-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-20 tilføjes Navne: PUMORI ApS (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2015-11-19 fjernes Navne: MOUNTAIN ADVENTURES ApS (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-11-20 tilføjes Vedtægter: 2015-11-20 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-11-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er aktiviteter med handel og service samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2014-11-11 tilføjes Kapital (Kapital): 110.000,00 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2014-11-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2014-11-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2014-11-11 tilføjes Vedtægter: 2014-11-11 (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 30, 8260 Viby J (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2013-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Vilhelm Becks Vej 37, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vilhelm Becks Vej 37, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-02 tilføjes Direktion: René Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2012-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-06-30 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2012-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-07-02 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2012-07-02 tilføjes Hovedbranche: Rejsearrangører (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2012-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-02 tilføjes Legale ejere: René Andersen, PALDOR HOLDING ApS (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2012-07-02 tilføjes Navne: MOUNTAIN ADVENTURES ApS (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2012-07-02 tilføjes Reelle ejere: René Andersen (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2012-07-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2012-07-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2012-07-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2012-07-02 tilføjes Revisor: Revisions-Partner I/S, registrerede revisorer (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2012-07-02 tilføjes Stiftere: PALDOR HOLDING ApS (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2012-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2012-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-31)