Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Formål | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-27 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-27 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2013-02-01 sletter virksomheden Ejerskaber: NR AUGUST 2013 ADVOKATFIRMA I/S. (offentliggjort 2014-11-11)
Den 2013-08-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NYBORG & RØRDAM ADVOKATKOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB. (offentliggjort 2015-01-12)
Den 2013-08-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NYBORG & RØRDAM ADVOKATFIRMA P/S. (offentliggjort 2015-01-27)
Den 2023-04-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 tilføjes Formål: Selskabets formål og aktivitet er alene at eje kapitalandele i et andet advokatselskab eller advokatholdingselskab (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-05-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i et andet advokatselskab eller advokatholdingselskab og dermed forbundet virksomhed samt at foretage sædvanlig formueanbringelse. (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-05-27 tilføjes Vedtægter: 2019-05-27 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-05-08 tilføjes Vedtægter: 2019-05-08 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-04-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 77, 1264 København K (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 77, 1264 København K (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 77, 1264 København K (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 77, 1264 København K (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-04-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-04-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-04-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2013-04-10 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2013-04-10 fjernes Revisor: HENRICHSEN & CO HOLDING 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 77, 1264 København K (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2012-06-22 tilføjes Direktion: Maryla Rytter Wróblewski (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive advokatvirksomhed (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2012-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-22 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-06-18)
Den 2012-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-22 tilføjes Legale ejere: Maryla Rytter Wróblewski (offentliggjort 2015-01-12)
Den 2012-06-22 tilføjes Navne: ADVOKATANPARTSSELSKABET MARYLA RYTTER WRÓBLEWSKI (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2012-06-22 tilføjes Reelle ejere: Maryla Rytter Wróblewski (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2012-06-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-06-22 tilføjes Revisor: HENRICHSEN & CO HOLDING 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-22 tilføjes Stiftere: Maryla Rytter Wróblewski (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-22 tilføjes Vedtægter: 2012-06-22 (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2012-06-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-07-02)
Den 2012-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)