Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-26 tilføjes Kontaktoplysninger: Ole@aabro.dk (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2012-06-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AABRO EJENDOMSSELSKAB ApS. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2012-06-28 sletter virksomheden Ejerskaber: BJERRINGBRO EJENDOMSSELSKAB ApS. (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2023-04-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-06-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2017-05-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2017-05-30 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skjesbjergvej 48, 8870 Langå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-28 tilføjes Direktion: Ole Hougård Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-06-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2012-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-28 tilføjes Legale ejere: Ole Hougård Nielsen (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2012-06-28 tilføjes Navne: OHN HOLDING LANGÅ ApS (offentliggjort 2012-06-29)
Den 2012-06-28 tilføjes Reelle ejere: Ole Hougård Nielsen (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2012-06-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2012-06-28 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2012-06-28 tilføjes Stiftere: Ole Hougård Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-28 tilføjes Vedtægter: 2012-06-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-06-29)
Den 2012-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)