Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Storkevej 52, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-19 fjernes Direktion: Kika Sandra Dee Ehlert (direktion) (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-01-01 (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-19 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-19 fjernes Legale ejere: Kika Sandra Dee Ehlert (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-19 fjernes Navne: 12342600 ApS (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-19 fjernes Stiftere: Kika Sandra Dee Ehlert (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storkevej 52, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2014-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Attemosevej 30, 2840 Holte (offentliggjort 2014-01-08)
Den 2013-12-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2013-12-04 fjernes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2013-12-13)
Den 2013-12-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2013-12-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2013-12-04 tilføjes Vedtægter: 2013-12-04 (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Attemosevej 30, 2840 Holte (offentliggjort 2014-01-08)
Den 2012-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 1, 1., 4050 Skibby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-05 tilføjes Navne: 12342600 ApS (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2012-11-04 fjernes Navne: TANDLÆGERNE I SKIBBY ApS (offentliggjort 2012-06-29)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-07-01 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2013-12-13)
Den 2012-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 1, 1., 4050 Skibby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-27 tilføjes Direktion: Kika Sandra Dee Ehlert (direktion) (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2012-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2012-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-01-01 (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2012-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2012-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2012-06-27 tilføjes Legale ejere: Kika Sandra Dee Ehlert (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2012-06-27 tilføjes Navne: TANDLÆGERNE I SKIBBY ApS (offentliggjort 2012-06-29)
Den 2012-06-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2012-06-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2012-06-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2012-06-27 tilføjes Stiftere: Kika Sandra Dee Ehlert (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2012-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2012-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-19)