Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2012-06-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Slagelsekiropraktoren ApS. (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2019-03-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-05-31 fjernes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2012-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sdr.Stationsvej 41, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-28 tilføjes Direktion: Nis Peter Alnor (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i et kiropraktorselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-28 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-28 tilføjes Legale ejere: Nis Peter Alnor (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2012-06-27 fjernes Legale ejere: Nis Peter Alnor (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2012-06-28 tilføjes Navne: KIROPRAKTOR NIS ALNOR HOLDING ApS (offentliggjort 2012-06-29)
Den 2012-06-28 tilføjes Reelle ejere: Nis Peter Alnor (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2012-06-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2012-06-28 tilføjes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2012-06-28 tilføjes Stiftere: Slagelsekiropraktoren ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, som udøver kiropraktorvirksomhed som ansat i selskabet, jf. § 5 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-28 tilføjes Vedtægter: 2012-06-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-06-29)
Den 2012-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-02 tilføjes Legale ejere: Nis Peter Alnor (offentliggjort 2017-10-27)