Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2012-06-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SKILTEMALEREN ApS. (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2021-07-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-07-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-07-02 tilføjes Vedtægter: 2021-07-02 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-07-02 fjernes Revisor: REVISORERNE I SKALS REG. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-11 tilføjes Revisor: REVISORERNE I SKALS REG. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-06-11 fjernes Revisor: ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-01-05 tilføjes Revisor: ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-01-05 fjernes Revisor: CENTER REVISION KJELLERUP REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2020-06-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-04-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egernvej 26, 8643 Ans By (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-26 tilføjes Direktion: Allan Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab for Skiltemaleren ApS og eventuelle andre datterselskaber, ligesom selskabet skal drive anden virksomhed med henblik på forrentning af opsparet kapital m.v. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-06-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2012-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-26 tilføjes Legale ejere: Allan Kristensen (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2012-06-26 tilføjes Navne: DYRBYE HOLDING ApS (offentliggjort 2012-06-29)
Den 2012-06-26 tilføjes Reelle ejere: Allan Kristensen (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2012-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2012-06-26 tilføjes Revisor: CENTER REVISION KJELLERUP REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2012-06-26 tilføjes Stiftere: Allan Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-26 tilføjes Vedtægter: 2012-06-26 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2012-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-06-29)
Den 2012-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)