Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Månedsbeskæftigelse | xbrl | Vedtægter | Tegningsregel | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Trianglen 24, 6000 Kolding (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-01 fjernes Bestyrelse: Kenneth Henriks (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-01 fjernes Direktion: Simon Eglin Berthelsen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-06-29 (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-01 fjernes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: legal@monjasa.com (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-01 fjernes Legale ejere: RelateIT A/S (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-01 fjernes Navne: RelateIT Vest A/S (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-01 fjernes Stiftere: DYNATEAM A/S (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-01 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-10-31 tilføjes Legale ejere: RelateIT A/S (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-10-31 fjernes Legale ejere: DOWNSTREAM HOLDING A/S (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-10-01 tilføjes Legale ejere: DOWNSTREAM HOLDING A/S (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-10-01 fjernes Legale ejere: MULTIPLE HOLDING ApS (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-05-01 tilføjes Navne: RelateIT Vest A/S (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-05-01 tilføjes Vedtægter: 2017-05-01 (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 fjernes Navne: DYNATEAM VEST A/S (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-11-01 tilføjes Bestyrelse: Anders Østergaard (formand) (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2016-11-01 fjernes Bestyrelse: Jan Jacobsen (formand) (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-11-01 tilføjes Kontaktoplysninger: legal@monjasa.com (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2016-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller af bestyrelsesformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2016-11-01 tilføjes Vedtægter: 2016-11-01 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 fjernes Bestyrelse: Anders Østergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-01 tilføjes Bestyrelse: Anders Østergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-08-01 fjernes Bestyrelse: Peter Ausum Nielsen (formand) (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2016-08-01 tilføjes Direktion: Simon Eglin Berthelsen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2016-08-01 fjernes Direktion: Poul Stokholm (direktion) (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2016-08-01 tilføjes Legale ejere: MULTIPLE HOLDING ApS (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2016-08-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2016-08-01 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 fjernes Legale ejere: SØBALLE HOLDING ApS, ENGHUSET SKARRILD ApS, Jesper Andersen, CASA STOKHOLM HOLDING ApS (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-06 tilføjes Bestyrelse: Lotte Bæk Stokholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2016-02-06 fjernes Bestyrelse: Bjarne Søballe (bestyrelse) (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2016-02-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-10-28 tilføjes Legale ejere: CASA STOKHOLM HOLDING ApS (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-15 tilføjes Legale ejere: ENGHUSET SKARRILD ApS, Jesper Andersen (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-02 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2013-12-02 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-11-19 tilføjes Legale ejere: SØBALLE HOLDING ApS (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trianglen 24, 6000 Kolding (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2012-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Trianglen 4, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-01 tilføjes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2012-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trianglen 4, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-29 tilføjes Bestyrelse: Tommy Paulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-29 fjernes Bestyrelse: Tommy Paulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-29 tilføjes Direktion: Bjarne Søballe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-29 fjernes Direktion: Bjarne Søballe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er IT salg og rådgivning samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2012-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2012-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-06-29 (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2012-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2012-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2012-06-29 tilføjes Navne: DYNATEAM VEST A/S (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2012-06-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2012-06-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2012-06-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2012-06-29 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-29 tilføjes Stiftere: DYNATEAM A/S (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2012-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2012-06-29 tilføjes Vedtægter: 2012-06-29 (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2012-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2012-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-29)