Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Lava Sand Rasmussen | 21.06.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Emil Ruhi Dogan | 29.10.2018 | 21.06.2024 | direktør |
Anders Vestergaard-Jensen | 27.08.2018 | 26.09.2018 | direktør |
Lene Duedam | 19.06.2014 | 27.08.2018 | direktør |
Ragnhild Elida Duedam | 29.06.2012 | 08.09.2014 | direktør |