Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carsten Enggaard | 22.09.2014 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Enggaard | 10.01.2014 | 22.09.2014 | adm. dir |
Mattias Manstrup | 28.06.2012 | 10.01.2014 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jane Frydensbjerg Hansen | 20.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Enggaard | 30.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Søren Enggaard | 13.07.2018 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Jacobsen | 23.06.2022 | 20.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Torben Enggaard | 13.07.2018 | 30.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Søren Enggaard | 10.01.2014 | 12.07.2018 | bestyrelsesmedlem |
Torben Enggaard | 10.01.2014 | 12.07.2018 | formand |
John Helmenkamp Mikkelsen | 28.06.2012 | 23.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Mattias Manstrup | 28.06.2012 | 10.01.2014 | bestyrelsesmedlem |