Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egsagervej 16, 1., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Fiskergade 66, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-07-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-02 fjernes Bestyrelse: Lone Hansen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-20 tilføjes Legale ejere: BALTIC ENERGY GROUP ApS (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-02-20 fjernes Legale ejere: BALTIC ENVIRO PARTNER ApS (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2018-03-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-30 tilføjes Reelle ejere: Erik Martinussen, Inge Hinnerskov (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2016-12-30 fjernes Legale ejere: INTERTEC WIND A/S (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2016-06-30 tilføjes Legale ejere: KULING ApS (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-07-03 tilføjes Legale ejere: INTERTEC WIND A/S, BALTIC ENVIRO PARTNER ApS (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2012-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiskergade 66, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2012-06-27 tilføjes Bestyrelse: Lone Hansen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-27 tilføjes Direktion: Erik Martinussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i vindprojekter og hermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-06-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-27 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2012-10-04)
Den 2012-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-27 tilføjes Navne: PUFFIN ApS (offentliggjort 2012-06-29)
Den 2012-06-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-06-27 tilføjes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-27 tilføjes Stiftere: INTERTEC WIND A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med selskabets direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-27 tilføjes Vedtægter: 2012-06-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-06-29)
Den 2012-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)