Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Gregersen | 01.01.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Finn Schwarz | 02.01.2018 | 01.01.2022 | direktør |
Erik Wendelboe Christiansen | 29.04.2013 | 02.01.2018 | direktør |
Klavs Valdemar Gravesen | 26.06.2012 | 29.04.2013 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Sophus Bøgeskov Christensen | 19.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Lise Lotte Hjerrild | 19.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Line Markert Christensen | 19.04.2024 | næstformand |
Søren Hornbæk Svendsen | 16.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Andreas Markert Christensen | 16.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Lars Bichel Lüneborg | 16.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Mikkel Primdal Kæregaard | 06.04.2018 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Christian Pape | 01.04.2022 | 19.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Tanja Lykke Dalhoff Stougaard | 01.04.2022 | 19.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Asger Heine Jensen | 17.04.2020 | 19.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jan Bech | 17.04.2020 | 01.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Hans Christian Pape | 12.04.2019 | 16.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Stig Lauritsen | 12.04.2019 | 16.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Booker | 12.04.2019 | 17.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Christian Gregersen | 06.04.2018 | 01.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Erik Wendelboe Christiansen | 06.04.2018 | 17.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Rikke Søgaard Berth | 28.03.2017 | 16.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Michael Neumann | 28.03.2017 | 12.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Marius Nicolai Julian Mallet | 28.03.2017 | 12.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Mikkel Primdal Kæregaard | 28.03.2017 | 05.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Møller Dirksen | 06.04.2016 | 29.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Finn Schwarz | 30.04.2014 | 06.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Andreas Markert Christensen | 30.04.2014 | 28.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Klavs Valdemar Gravesen | 29.04.2013 | 06.04.2018 | formand |
Lise Lotte Hjerrild | 29.04.2013 | 28.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Søren Hornbæk Svendsen | 29.04.2013 | 06.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Michael Neumann | 29.04.2013 | 30.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jens Jakob Bugge | 26.06.2012 | 28.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Mads Nygaard Madsen | 26.06.2012 | 28.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Becher Jensen | 26.06.2012 | 30.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Erik Wendelboe Christiansen | 26.06.2012 | 29.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Marius Nicolai Julian Mallet | 26.06.2012 | 29.04.2013 | bestyrelsesmedlem |