Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
K Nørhave Holding ApS (CVR 41948213) | NORMAL | 16.12.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Kristian Nørhave | 05.11.2016 | 16.12.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Erik Haulund Christensen | 25.11.2015 | 04.11.2016 | 100,00% | 100,00 % |