Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Binavne | Formål | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Navne | ||||
Tegningsregel | Revisor | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-11-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-05 tilføjes Binavne: Responsus ApS (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, salg, konsulentvirksomhed samt anden hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn foruden investering i andre virksomheder. (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-05 tilføjes Vedtægter: 2016-09-05 (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2013-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: A.P. Møllers Allé 11, st., 2791 Dragør (offentliggjort 2013-12-05)
Den 2013-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 201, 3. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-12-05)
Den 2013-11-29 tilføjes Bestyrelse: Jette Krogh Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-29 fjernes Bestyrelse: David Claré Palm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri, eje aktier og anparter foruden anden investering samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2013-11-29 tilføjes Navne: BARÉ EVENT ApS (offentliggjort 2013-12-20)
Den 2013-11-28 fjernes Navne: PALM & BARÉ EVENT ApS (offentliggjort 2013-12-05)
Den 2013-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsens formand. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-29 tilføjes Vedtægter: 2013-11-29 (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2013-11-29 fjernes Revisor: 15803 Bear Creek A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-22 tilføjes Revisor: 15803 Bear Creek A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-22 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 tilføjes Legale ejere: BARÉ & KROGH HOLDING ApS (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2013-07-01 tilføjes Reelle ejere: Jette Krogh Hansen, Jesper Denni Baré Hansen (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2013-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 201, 3. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-12-05)
Den 2013-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Stavangergade 6, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-12 tilføjes Bestyrelse: Majbrit Palm (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 fjernes Bestyrelse: Søren Elmann Ingerslev (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-18 tilføjes Bestyrelse: Søren Elmann Ingerslev (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-18 fjernes Bestyrelse: Hans Henrik Palm (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-18 tilføjes Direktion: Jesper Denni Baré Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-18 fjernes Direktion: Hans Henrik Palm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stavangergade 6, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-18 tilføjes Bestyrelse: Hans Henrik Palm (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-18 tilføjes Direktion: Hans Henrik Palm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-06-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2012-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-18 tilføjes Navne: PALM & BARÉ EVENT ApS (offentliggjort 2013-12-05)
Den 2012-06-18 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-18 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-18 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-18 tilføjes Stiftere: LDP TRADING ApS, BARÉ & KROGH HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-06-25)
Den 2012-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)