Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkegården 1, 4534 Hørve (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2020-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongepartens Strandvej 75, 4560 Vig (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2019-12-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongepartens Strandvej 75, 4560 Vig (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2016-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongepartens Strandv 75, 4560 Vig (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2012-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongepartens Strandv 75, 4560 Vig (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2012-06-25 tilføjes Direktion: Ole Valdemar Kjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er Selskabets formål er arkitekt og designvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-06-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-25 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2012-06-25)
Den 2012-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-25 tilføjes Legale ejere: Ole Valdemar Kjær (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2012-06-25 tilføjes Navne: KJÆR DESIGN ApS (offentliggjort 2012-06-25)
Den 2012-06-25 tilføjes Reelle ejere: Ole Valdemar Kjær (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2012-06-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-25 tilføjes Stiftere: Ole Valdemar Kjær (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-25 tilføjes Vedtægter: 2012-06-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-06-25)
Den 2012-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)