Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2012-07-02 sletter virksomheden Ejerskaber: CLAYTON POWER ApS. (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2020-02-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CLAYTON POWER ApS. (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2016-11-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2016-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pakhusgården 42, 5000 Odense C (offentliggjort 2016-06-19)
Den 2016-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Skibhusvej 98, 2. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2016-06-19)
Den 2016-06-02 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-19)
Den 2016-06-02 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2016-06-19)
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skibhusvej 98, 2. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2016-06-19)
Den 2012-06-12 tilføjes Direktion: Janick Lauenborg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter og aktier, formueadministration og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-06-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2012-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-12 tilføjes Legale ejere: Janick Lauenborg (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2012-06-12 tilføjes Navne: IG2000 ApS (offentliggjort 2012-06-25)
Den 2012-06-12 tilføjes Reelle ejere: Janick Lauenborg (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2012-06-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-06-12 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2016-06-19)
Den 2012-06-12 tilføjes Stiftere: Janick Lauenborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-12 tilføjes Vedtægter: 2012-06-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-06-25)
Den 2012-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)