Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Bestyrelse | Kapital | Revisor | Tegningsregel | ||||
Direktion | Månedsbeskæftigelse | Reelle ejere | Formål | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-18 tilføjes Legale ejere: 2bak ApS (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-12-18 fjernes Legale ejere: MR INV 3 ApS (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-12-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedevej 38, 9500 Hobro (offentliggjort 2021-10-10)
Den 2021-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Gefionsvej 8, 3400 Hillerød (offentliggjort 2021-10-10)
Den 2021-10-10 tilføjes Hjemmeside: kimovi.com (offentliggjort 2021-10-10)
Den 2021-10-10 tilføjes Kontaktoplysninger: adm@rescuetekniq.dk (offentliggjort 2021-10-10)
Den 2021-10-04 tilføjes Vedtægter: 2021-10-04 (offentliggjort 2021-10-10)
Den 2020-12-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-02-20 tilføjes Bestyrelse: Catharina Ratzer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2018-02-20 fjernes Bestyrelse: Charlotte Kjærgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2018-02-05 tilføjes Bestyrelse: Charlotte Kjærgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2018-02-05 fjernes Bestyrelse: Søren Georg Jensen (formand) (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-04 fjernes Bestyrelse: Dag Kaj Schønberg (næstformand) (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gefionsvej 8, 3400 Hillerød (offentliggjort 2021-10-10)
Den 2018-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Lokesvej 7, 3400 Hillerød (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-05 tilføjes Revisor: REVISOR FINN ERIK RASMUSSEN (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-05 fjernes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den administrerende direktør eller af bestyrelsesformanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-05 tilføjes Vedtægter: 2018-02-05 (offentliggjort 2021-10-10)
Den 2018-02-01 tilføjes Direktion: Lennart Michael Funch (adm. dir.) (offentliggjort 2018-02-03)
Den 2018-02-01 fjernes Direktion: Allan Kim Gercke Malmdorf (adm. dir.) (offentliggjort 2018-02-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Legale ejere: HEART2START ApS, TSM-KONSULENTEN ApS (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-01-31 fjernes Legale ejere: LIMOVI ApS, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, SYDDANSK INNOVATION A/S (offentliggjort 2018-02-03)
Den 2018-01-30 fjernes Legale ejere: TSM-KONSULENTEN ApS (offentliggjort 2018-02-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-31 tilføjes Reelle ejere: Lennart Michael Funch (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-12-06 tilføjes Direktion: Allan Kim Gercke Malmdorf (adm. dir.) (offentliggjort 2018-02-03)
Den 2017-12-06 fjernes Direktion: Jan Waage (direktion) (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-06 fjernes Bestyrelse: Allan Kim Gercke Malmdorf (bestyrelse) (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-10-27 tilføjes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2017-10-27 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-06 tilføjes Vedtægter: 2017-10-06 (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2017-10-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-01 tilføjes Legale ejere: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, SYDDANSK INNOVATION A/S (offentliggjort 2018-02-03)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-31 fjernes Legale ejere: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-03-01 tilføjes Legale ejere: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-03-01 fjernes Legale ejere: Styrelsen for Forskning og Uddannelse (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 3.698.666,00 (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2017-02-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2017-02-27 tilføjes Vedtægter: 2017-02-27 (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-02-09 tilføjes Legale ejere: Styrelsen for Forskning og Uddannelse, TSM-KONSULENTEN ApS, LIMOVI ApS (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-02-09 fjernes Legale ejere: SYDDANSK INNOVATION A/S (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2017-02-08 fjernes Legale ejere: LIMOVI ApS, Styrelsen for Forskning og Uddannelse (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 2.383.462,00 (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2015-06-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2015-06-15 tilføjes Legale ejere: LIMOVI ApS, Styrelsen for Forskning og Uddannelse, SYDDANSK INNOVATION A/S, MR INV 3 ApS, Dag Kaj Schønberg (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2015-06-14 fjernes Legale ejere: LIMOVI ApS, Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Dag Kaj Schønberg (offentliggjort 2015-07-20)
Den 2015-06-15 tilføjes Vedtægter: 2015-06-15 (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og kommercialisere ikke-receptpligtige forbrugsprodukter (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 408.162,00 (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2014-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2014-06-27 tilføjes Vedtægter: 2014-06-27 (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2014-05-20 tilføjes Legale ejere: Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Dag Kaj Schønberg (offentliggjort 2015-07-20)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-20 tilføjes Kapital (Kapital): 353.213,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-12-20 tilføjes Bestyrelse: Dag Kaj Schønberg (næstformand) (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2013-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 298.265,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-08-21 tilføjes Navne: KIMOVI ApS (offentliggjort 2012-08-30)
Den 2012-08-20 fjernes Navne: KIDERMA ApS (offentliggjort 2012-06-22)
Den 2012-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lokesvej 7, 3400 Hillerød (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2012-06-21 tilføjes Bestyrelse: Allan Kim Gercke Malmdorf (bestyrelse) (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2012-06-21 tilføjes Direktion: Jan Waage (direktion) (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2012-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-06-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-21 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil (offentliggjort 2012-07-03)
Den 2012-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 225.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2012-06-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-21 tilføjes Legale ejere: LIMOVI ApS (offentliggjort 2015-07-20)
Den 2012-06-21 tilføjes Navne: KIDERMA ApS (offentliggjort 2012-06-22)
Den 2012-06-21 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-21 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-06-21 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2012-06-21 tilføjes Stiftere: Styrelsen for Forskning og Uddannelse, SYDDANSK INNOVATION A/S, LIMOVI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-06-22)
Den 2012-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)