Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hovedbranche | Bibranche | Binavne | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2015-11-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Durian Media & Kommunikation ApS. (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2017-01-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Danske Nybyggere Aps. (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2020-03-03 sletter virksomheden Ejerskaber: FindDK ApS. (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2022-11-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-10-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-10-28 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-09-20 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-09-20 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2021-12-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-23 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2019-05-23 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2018-12-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-18 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-09-17 fjernes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-09-18 fjernes Bibranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2017-09-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2016-05-01 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2016-01-04 tilføjes Binavne: Lighthaus Aps (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2016-01-04 tilføjes Vedtægter: 2016-01-04 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egebæksvej 77, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2015-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Grumstolsvej 14, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2015-01-02 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2015-01-02 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-04-30 tilføjes Bibranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2013-04-30 tilføjes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2013-04-29 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2012-07-04)
Den 2013-04-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve rengøring samt at eje anparter i datterselskab samt anden formuepleje (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-15 tilføjes Vedtægter: 2013-04-15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2012-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grumstolsvej 14, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2012-06-21 tilføjes Direktion: Bo Dahl Andersson (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-06-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-21 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2012-07-04)
Den 2012-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-21 tilføjes Legale ejere: Bo Dahl Andersson (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2012-06-21 tilføjes Navne: DURIAN HOLDING ApS (offentliggjort 2012-06-21)
Den 2012-06-21 tilføjes Reelle ejere: Bo Dahl Andersson (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2012-06-21 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-21 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2012-06-21 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-21 tilføjes Stiftere: Bo Dahl Andersson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-06-21)
Den 2012-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)