Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Ejerskaber | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kræn Spilmandsvej 11, 9440 Aabybro (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundsholmen 14, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-23 tilføjes Kontaktoplysninger: rk@dsm.dk (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-20 fjernes Revisor: Dansk Revision Brønderslev, Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2012-06-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Danish Steel Manufacturing A/S. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2022-12-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-18 tilføjes Revisor: Dansk Revision Brønderslev, Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-02-18 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2021-12-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-11 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2021-04-11 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundsholmen 14, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundsholmen 14, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-16 tilføjes Vedtægter: 2017-11-16 (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2016-11-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundsholmen 14, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2016-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjulmagervej 11-13, 9000 Aalborg (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2014-06-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-06-12)
Den 2014-06-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-06-12)
Den 2014-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjulmagervej 11-13, 9000 Aalborg (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2014-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Kræn Spilmandsvej 11, 9440 Aabybro (offentliggjort 2014-05-12)
Den 2012-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kræn Spilmandsvej 11, 9440 Aabybro (offentliggjort 2014-05-12)
Den 2012-06-14 tilføjes Direktion: René Frydkjær Kjær (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, produktion, konsulent- og investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-06-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-06-12)
Den 2012-06-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-14 tilføjes Legale ejere: René Frydkjær Kjær (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2012-06-14 tilføjes Navne: RFK AABYBRO ApS (offentliggjort 2012-06-20)
Den 2012-06-14 tilføjes Reelle ejere: René Frydkjær Kjær (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2012-06-14 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-14 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2012-06-14 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2012-06-14 tilføjes Stiftere: René Frydkjær Kjær (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-14 tilføjes Vedtægter: 2012-06-14 (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2012-06-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-06-20)
Den 2012-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)