Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Bestyrelse | ||||
Direktion | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Revisor | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Kapital | Navne | ||||
Formål | Kapitalvaluta | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2024-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2024-02-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2024-02-23 fjernes Bestyrelse: Jesper Schack (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2024-02-23 fjernes Direktion: Jesper Schack (direktør) (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2024-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havbo 17, 6470 Sydals (offentliggjort 2024-02-18)
Den 2024-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundsmarkvej 40, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2024-02-18)
Den 2023-03-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-28 tilføjes Legale ejere: KRISTIAN STRAND HOLDING ApS (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2020-08-25 fjernes Legale ejere: STRAND HOLDING ApS (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-03-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-02 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2019-12-02 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2019-04-08 tilføjes Vedtægter: 2019-04-08 (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2019-04-08 fjernes Bestyrelse: Pia Bartholin (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-04-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundsmarkvej 40, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2024-02-18)
Den 2018-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundsmarkvej 40, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundsmarkvej 40, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundsmarkvej 40, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundsmarkvej 40, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundsmarkvej 40, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundsmarkvej 40, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundsmarkvej 40, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-04-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundsmarkvej 40, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2017-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundsmarkvej 40, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2016-04-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-03-13)
Den 2016-02-25 fjernes Legale ejere: BØPA ApS, HØJBERG HOLDING SØNDERBORG ApS, PEJA HOLDING ApS, ALSBOX ApS, TMH SØNDERBORG ApS, SØNDERJYSK FINANS A/S, KL HOLDING A/S, IT SOLUTION POINT A/S, Peter Johan Mads Clausen, Thomas Panduro Mikkelsen, Peter Beck, FRAME HOLDING ApS, Lars Leonhard Finsen (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-01-25 tilføjes Kapital (Kapital): 5.250.000,00 (offentliggjort 2016-03-13)
Den 2016-01-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-03-13)
Den 2016-01-25 tilføjes Vedtægter: 2016-01-25 (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2015-05-19 tilføjes Kapital (Kapital): 4.750.000,00 (offentliggjort 2016-03-13)
Den 2015-05-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-03-13)
Den 2015-05-19 tilføjes Legale ejere: Lars Leonhard Finsen (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2015-05-19 tilføjes Vedtægter: 2015-05-19 (offentliggjort 2016-03-13)
Den 2015-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 4.500.000,00 (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2015-04-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2015-04-30 tilføjes Legale ejere: FRAME HOLDING ApS (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2015-04-30 tilføjes Vedtægter: 2015-04-30 (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2015-04-13 tilføjes Vedtægter: 2015-04-13 (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2015-04-13 tilføjes Bestyrelse: Jan Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2015-04-13 fjernes Bestyrelse: Kristian Strand (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-04-13 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Blom A/S (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2015-04-12 fjernes Navne: HUSET BLOM A/S (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2015-02-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg og udlejning, herunder bortforpagtning af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-04 tilføjes Kapital (Kapital): 4.250.000,00 (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2015-02-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-04 tilføjes Legale ejere: Thomas Panduro Mikkelsen, Peter Beck, BAR2LIN SØNDERBORG ApS (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2015-02-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller af bestyrelsens formand i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2015-02-04 tilføjes Vedtægter: 2015-02-04 (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2014-03-31 tilføjes Bestyrelse: Kristian Strand (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-31 tilføjes Direktion: Jesper Schack (direktør) (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2014-03-31 fjernes Direktion: Pia Bartholin (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-06 tilføjes Kapital (Kapital): 3.750.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-26 tilføjes Kapital (Kapital): 3.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-26 tilføjes Legale ejere: IT SOLUTION POINT A/S, Peter Johan Mads Clausen (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2013-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-07-16)
Den 2013-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 3.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 1.750.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-28 tilføjes Legale ejere: BØPA ApS, HØJBERG HOLDING SØNDERBORG ApS, PEJA HOLDING ApS, ALSBOX ApS, TMH SØNDERBORG ApS, SØNDERJYSK FINANS A/S, KL HOLDING A/S, STRAND HOLDING ApS, SELF ApS (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2013-05-26 tilføjes Bestyrelse: Jesper Schack (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2013-05-26 fjernes Bestyrelse: Carsten Højer Jensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-25 tilføjes Kapital (Kapital): 1.250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-06 tilføjes Kapital (Kapital): 750.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundsmarkvej 40, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2012-06-20 tilføjes Bestyrelse: Carsten Højer Jensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-20 tilføjes Direktion: Pia Bartholin (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-06-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-20 tilføjes Navne: HUSET BLOM A/S (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2012-06-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-06-20 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2012-06-20 tilføjes Stiftere: STRAND HOLDING ApS, BAR2LIN SØNDERBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2012-06-20)
Den 2012-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-23)