Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Olaf Fritjof Lind(virk.: 40) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 10,00 % |
Pct. | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 10,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Olaf Fritjof Lind | 01.01.2007 | Anemonevej 50, 2820 Gentofte |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
RESET WORKS ApS | 34595925 | NORMAL | Finansielle holdingselskaber (642010) |
RESET WORKS CONSULTING ApS | 34589100 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
Tove Larsen | 36641916 | Aktiv | Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (869090) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
15.10.2015 | 7,45 (km) | Anemonevej 50, 2820 Gentofte | Gammel Kongevej 1, 1610 København V |
17.03.2017 | 3,03 (km) | Gammel Kongevej 1, 1610 København V | August Bournonvilles Passage 1, 1055 København K |
02.09.2022 | 8,15 (km) | August Bournonvilles Passage 1, 1055 København K | Anemonevej 50, 2820 Gentofte |
RESET WORKS ApS. |
Sidst opdateret den 19.06.2012 og angivet som gældende fra 11.06.2012 (4482 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Reset | 32729797 |
RESET ApS | 27653154 |
RESETFILM ApS | 27653154 |
Reset Productions | 35126481 |
RESET WORKS ApS | 34595925 |
RESET WORKS CONSULTING ApS | 34589100 |
Resfestudvalg | 41197420 |
Resham Makeup Artist | 42854514 |
Reshape | 34964084 |
Reshape ApS | 40056173 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Olaf Fritjof Lind(virk.: 40) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 18 | 0 | 3 | 1 | 16 | 2 |
Pct. | 45 % | 0 % | 8 % | 3 % | 40 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Olaf Fritjof Lind(virk.: 40) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 34 | 10 | 1 | 5 |
Pct. | 68 % | 20 % | 2 % | 10 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |