Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Binavne | ||||
Formål | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Tegningsregel | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-22 tilføjes Vedtægter: 2019-02-22 (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-02-22 fjernes Bestyrelse: Poul Marc Bruun de Neergaard (formand) (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-02-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-09-30 (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-01-01 (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2018-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søvangsvej 1, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Kollemosevej 53, 2830 Virum (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-24 tilføjes Bibranche: Webportaler (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-24 tilføjes Binavne: Myadvice.is ApS (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-24 tilføjes Formål: Selskabets hovedformål er restaurationsdrift. Selskabets biformål er at drive rating & review sitet myadvice.is Selskabets formål er at drive rating & review sitet myadvice.is (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-24 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-23 fjernes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-24 tilføjes Legale ejere: CORNEGA HOLDING ApS (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-24 fjernes Legale ejere: Poul Marc Bruun de Neergaard (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-24 tilføjes Navne: The Irish Pub ApS (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-23 fjernes Navne: MYADVICE.IS ApS (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-24 tilføjes Reelle ejere: Christian Bruun de Neergaard, Eileen Mary Bruun de Neergaard (offentliggjort 2018-01-01)
Den 2017-11-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-24 tilføjes Vedtægter: 2017-11-24 (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2017-11-24 fjernes Kontaktoplysninger: hello@myadvice.is (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kollemosevej 53, 2830 Virum (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2016-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Willemoesgade 81, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Willemoesgade 81, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2015-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Dr. Priemes Vej 16, 1. th., 1854 Frederiksberg C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-01 tilføjes Legale ejere: Poul Marc Bruun de Neergaard (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2015-01-28 tilføjes Bestyrelse: Poul Marc Bruun de Neergaard (formand) (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2015-01-28 fjernes Bestyrelse: Morten Dines Johansen (formand) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-01-28 tilføjes Direktion: Poul Marc Bruun de Neergaard (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-01-28 fjernes Direktion: Morten Dines Johansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-01-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rating & review sitet myadvice.is (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2015-01-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Direktør Marc Bruun de Neergaard (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2015-01-28 tilføjes Vedtægter: 2015-01-28 (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2014-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dr. Priemes Vej 16, 1. th., 1854 Frederiksberg C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyvej 14, 1. th., 1851 Frederiksberg C (offentliggjort 2014-12-16)
Den 2014-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyvej 14, 1. th., 1851 Frederiksberg C (offentliggjort 2014-12-16)
Den 2014-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Dr. Priemes Vej 16, 1. th., 1854 Frederiksberg C (offentliggjort 2014-03-04)
Den 2014-03-04 tilføjes Kontaktoplysninger: hello@myadvice.is (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2014-03-03 fjernes Kontaktoplysninger: mdinesjohansen@gmail.com (offentliggjort 2014-03-04)
Den 2013-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dr. Priemes Vej 16, 1. th., 1854 Frederiksberg C (offentliggjort 2014-03-04)
Den 2013-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 2, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-04-10)
Den 2013-06-04 tilføjes Bestyrelse: Klaus Eskelund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-06-04 tilføjes Direktion: Lotte Ulrich (direktion) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 2, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-04-10)
Den 2013-04-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1711 København V (offentliggjort 2012-10-22)
Den 2012-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1711 København V (offentliggjort 2012-10-22)
Den 2012-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 81, 1. a., 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 81, 1. a., 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-12 tilføjes Bestyrelse: Morten Dines Johansen (formand) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2012-06-12 tilføjes Direktion: Morten Dines Johansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2012-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2012-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-06-12 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2012-06-12 tilføjes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2012-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2012-06-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2012-06-12 tilføjes Kontaktoplysninger: mdinesjohansen@gmail.com (offentliggjort 2014-03-04)
Den 2012-06-12 tilføjes Navne: MYADVICE.IS ApS (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2012-06-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2012-06-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2012-06-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2012-06-12 tilføjes Stiftere: Morten Dines Johansen (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2012-06-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-06-18)
Den 2012-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-18)