Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Wagenblast Stubbe Østergaard | 27.03.2019 | 18.09.2020 | adm. dir |
Richard Ledborg Hansen | 15.06.2012 | 27.03.2019 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Richard Ledborg Hansen | 15.06.2012 | 21.05.2018 | bestyrelse |
Bernt Edvard Stubbe Østergaard | 15.06.2012 | 21.05.2018 | formand |
Jens Wagenblast Stubbe Østergaard | 15.06.2012 | 21.05.2018 | næstformand |