Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Formål | Tegningsregel | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2013-01-10 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMMEN NØRREGADE 10-12 VEJLE ApS. (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-08-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendommen Husoddevej 10 E ApS. (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2019-06-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMMEN NØRREGADE 10-12 VEJLE ApS. (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2020-09-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-07-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-07-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-07-10 tilføjes Vedtægter: 2019-07-10 (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-01-30 fjernes Revisor: PLUS REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-01-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-06-30 (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2018-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2018-10-01 (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2018-10-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2018-10-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2018-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2018-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2018-02-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-01 tilføjes Revisor: PLUS REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2017-11-01 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-03-18)
Den 2017-02-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-02-25 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-03-18)
Den 2014-02-25 fjernes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investering i fast ejendom, herunder ved at besidde kapitalandele i andre selskaber, der beskæftiger sig med investering i fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-17 tilføjes Vedtægter: 2013-06-17 (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2012-06-22 tilføjes Legale ejere: Hanne Limkilde Larsen (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2012-06-22 tilføjes Reelle ejere: Hanne Limkilde Larsen (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2012-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønningen 38, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-12 tilføjes Direktion: Lars Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-06-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2012-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-12 tilføjes Navne: HANNE L L ApS (offentliggjort 2012-06-13)
Den 2012-06-12 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2012-06-12 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2012-06-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2012-06-12 tilføjes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-12 tilføjes Stiftere: LARS LARSEN HORSENS INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-06-13)
Den 2012-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)