Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Navne | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Kapital | xbrl | Formål | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2012-06-11 sletter virksomheden Ejerskaber: PAJ SSN ApS. (offentliggjort 2019-08-12)
Den 2023-06-30 tilføjes Navne: PAJ Safety ApS (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 fjernes Navne: PAJ Safety ApS (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-29 fjernes Navne: PAJ SAFETY A/S (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden, eller den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 tilføjes Vedtægter: 2023-06-30 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-29 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Grundtvigs Alle 163, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 fjernes Bestyrelse: Søren Jens Laungaard (formand) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 fjernes Direktion: Heidi Dolin (adm. dir.) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-01-01 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 fjernes Legale ejere: LAUNGAARD HOLDING ApS, PAJ GROUP HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 fjernes Reelle ejere: Søren Jens Laungaard (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 fjernes Stiftere: Poul Arne Jessen (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 2.520.000,00 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-05-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-05-30 tilføjes Legale ejere: LAUNGAARD HOLDING ApS, PAJ GROUP HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-05-29 fjernes Legale ejere: LAUNGAARD HOLDING ApS, PAJ GROUP HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-05-30 tilføjes Reelle ejere: Søren Jens Laungaard (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-05-29 fjernes Reelle ejere: Søren Jens Laungaard (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-05-30 tilføjes Vedtægter: 2023-05-30 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-05-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-24 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-02-24 fjernes Revisor: DANSK REVISION SØNDERBORG GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2022-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.520.000,00 (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2022-08-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2022-08-01 tilføjes Legale ejere: LAUNGAARD HOLDING ApS, PAJ GROUP HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2022-08-01 tilføjes Reelle ejere: Søren Jens Laungaard (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2022-08-01 fjernes Reelle ejere: Poul Arne Jessen, Line Merete Bruun Jessen, Mette Kristina Jessen, Line Merete Bruun Jessen, Mette Kristina Jessen, Poul Arne Jessen (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2022-08-01 tilføjes Vedtægter: 2022-08-01 (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2022-07-31 fjernes Legale ejere: LAUNGAARD HOLDING ApS, PAJ GROUP HOLDING ApS (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2022-07-31 fjernes Reelle ejere: Søren Jens Laungaard (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2022-05-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-25 tilføjes Bestyrelse: Jens Christian Foged (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2021-05-25 fjernes Bestyrelse: Poul Arne Jessen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-03-10 tilføjes Reelle ejere: Poul Arne Jessen, Line Merete Bruun Jessen, Mette Kristina Jessen (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2021-03-09 fjernes Reelle ejere: Line Merete Bruun Jessen, Mette Kristina Jessen, Poul Arne Jessen (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2020-06-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-03 fjernes Legale ejere: Line Merete Bruun Jessen, Mette Kristina Jessen (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2019-04-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-02 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SØNDERBORG GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2018-09-18 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-06-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden. (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-30 tilføjes Direktion: Heidi Dolin (adm. dir.) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2018-05-30 fjernes Direktion: Poul Arne Jessen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-05-30 tilføjes Vedtægter: 2018-05-30 (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2018-05-30 fjernes Bestyrelse: Marianne Lene Jessen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-06-03)
Den 2018-01-15 tilføjes Legale ejere: LAUNGAARD HOLDING ApS, PAJ GROUP HOLDING ApS (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2018-01-14 fjernes Legale ejere: PAJ GROUP HOLDING ApS, LAUNGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grundtvigs Alle 163, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2016-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Grundtvigs Alle 163, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grundtvigs Alle 163, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Grundtvigs Alle 163, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2015-02-28 tilføjes Legale ejere: Line Merete Bruun Jessen, Mette Kristina Jessen (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2015-02-28 tilføjes Reelle ejere: Line Merete Bruun Jessen, Mette Kristina Jessen, Poul Arne Jessen, Line Merete Bruun Jessen, Mette Kristina Jessen, Poul Arne Jessen (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2015-02-27 fjernes Reelle ejere: Poul Arne Jessen (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2012-12-07 tilføjes Bestyrelse: Marianne Lene Jessen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-06-03)
Den 2012-12-07 fjernes Bestyrelse: Søren Horn Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-07 tilføjes Direktion: Poul Arne Jessen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-07-19 tilføjes Legale ejere: PAJ GROUP HOLDING ApS, LAUNGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2012-07-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling og produktion af Safety løsninger og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2012-07-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2012-07-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden. (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2012-07-04 tilføjes Vedtægter: 2012-07-04 (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2012-07-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2012-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-27 tilføjes Reelle ejere: Poul Arne Jessen, Søren Jens Laungaard (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2012-06-26 fjernes Reelle ejere: Søren Jens Laungaard, Poul Arne Jessen (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2012-06-11 tilføjes Reelle ejere: Søren Jens Laungaard, Poul Arne Jessen (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2012-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grundtvigs Alle 163, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2012-06-11 tilføjes Bestyrelse: Søren Horn Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2012-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-01-01 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2012-06-11 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2012-06-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2012-06-11 tilføjes Navne: PAJ SAFETY A/S (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2012-06-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2012-06-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2012-06-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2012-06-11 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2012-06-11 tilføjes Stiftere: Poul Arne Jessen (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2012-06-11 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2012-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-30)