Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Vedtægter | Direktion | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Bibranche | ||||
Formål | Hvidhvask | Revisor | Hovedbranche | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2015-01-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LWE ApS. (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2018-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: SILO 5-9 ApS. (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2018-04-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SILO Construction ApS. (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: SILO Proteins ApS. (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-01-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene. (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-02 tilføjes Bestyrelse: Gustav Melander Lindhardt Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-02 tilføjes Vedtægter: 2024-01-02 (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2023-07-08 fjernes Direktion: Søren Olsson (direktør) (offentliggjort 2023-07-09)
Den 2023-07-06 tilføjes Reelle ejere: Iben Lindhardt Fechtenburg (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2023-07-06 fjernes Reelle ejere: Søren Olsson (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2023-07-05 fjernes Reelle ejere: Iben Lindhardt Fechtenburg (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2023-07-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Stationsvej 43, 1. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Stationsvej 43, 1. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Stationsvej 43, 1. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Stationsvej 43, 1. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2020-10-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Stationsvej 43, 1. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2018-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Stationsvej 43, 5000 Odense C (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Stationsvej 43, 5000 Odense C (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Stationsvej 43, 5000 Odense C (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-30 tilføjes Bibranche: Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er opførelse af fast ejendom, køb og salg af virksomheder og inventar, udlejning af fast ejendom og driftsmidler, og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 tilføjes Vedtægter: 2017-09-07 (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-07 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-07 fjernes Revisor: Bogføring I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Direktion: Iben Lindhardt Fechtenburg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-07-06 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-01 tilføjes Hovedbranche: Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n. (offentliggjort 2012-06-25)
Den 2012-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Stationsvej 43, 5000 Odense C (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2012-06-11 tilføjes Direktion: Søren Olsson (direktør) (offentliggjort 2023-07-09)
Den 2012-06-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive Køge Biopillefabrik, herunder køb og salg af virksomheder og inventar, samt udlejning af fast ejendom og driftsmidler. (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2012-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-06-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 tilføjes Legale ejere: GGD Global Green Developer AB (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-06-11 tilføjes Navne: GGD GLOBAL GREEN DEVELOPER ApS (offentliggjort 2012-06-12)
Den 2012-06-11 tilføjes Reelle ejere: Iben Lindhardt Fechtenburg, Søren Olsson (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2012-06-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-06-11 tilføjes Revisor: Bogføring I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 tilføjes Stiftere: GGD Global Green Developer AB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2012-06-11 tilføjes Vedtægter: 2012-06-11 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2012-06-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-06-12)
Den 2012-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)