Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2012-06-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Autoriseret gas-, vand- og kloakmester Henrik Jensen VVS A/S. (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2020-05-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjærebyvej 30, 4220 Korsør (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Marsk Stigs Vej 101, 4220 Korsør (offentliggjort 2015-03-13)
Den 2015-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marsk Stigs Vej 101, 4220 Korsør (offentliggjort 2015-03-13)
Den 2015-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredegade 22, 2. tv., 4200 Slagelse (offentliggjort 2015-03-02)
Den 2012-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredegade 22, 2. tv., 4200 Slagelse (offentliggjort 2015-03-02)
Den 2012-06-06 tilføjes Direktion: Anders Christian Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2012-06-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i Selskabet Henrik Jensen VVS A/S samt almindelig formueforvaltning og ejendomsinvestering (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2012-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2012-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-06-06 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2012-06-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2012-06-06 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2012-06-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2012-06-06 tilføjes Legale ejere: Anders Christian Jensen (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2012-06-06 tilføjes Navne: AJ HOLDING & INVEST ApS (offentliggjort 2012-06-11)
Den 2012-06-06 tilføjes Reelle ejere: Anders Christian Jensen (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2012-06-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2012-06-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2012-06-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-06-06 tilføjes Revisor: MØLLER & MADSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2012-06-06 tilføjes Stiftere: Anders Christian Jensen (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2012-06-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2012-06-06 tilføjes Vedtægter: 2012-06-06 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2012-06-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-06-11)
Den 2012-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)