Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Vedtægter | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2020-03-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2020-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2020-03-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2020-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Nystedvej 37, 2500 Valby (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2020-03-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2020-03-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-06-07 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2020-03-02 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-09-15 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2020-03-02 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2020-03-02 fjernes Kontaktoplysninger: victor@restaurantbror.dk (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2020-03-02 fjernes Legale ejere: THE INTERGALACTIC MOTHERSHIP RG20 ApS (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2020-03-02 fjernes Navne: Restaurant Ante ApS (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2020-03-02 fjernes Reelle ejere: Victor Julio Wågman, Samuel Nutter (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2020-03-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2020-03-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2020-03-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2020-03-02 fjernes Stiftere: SUMAQ HOLDING ApS (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2020-03-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-09-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-09-23 fjernes Direktion: Victor Julio Wågman (direktør) (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-05-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nystedvej 37, 2500 Valby (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Peders Stræde 24, 1453 København K (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2019-01-10 tilføjes Kontaktoplysninger: victor@restaurantbror.dk (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-22 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-09-15 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2016-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2016-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-09-14 tilføjes Direktion: Victor Julio Wågman (direktør) (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2016-09-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2016-09-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2016-08-15 fjernes Direktion: Victor Julio Wågman (adm. dir) (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-02 tilføjes Navne: Restaurant Ante ApS (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2016-03-01 fjernes Navne: LILLEBROR ApS (offentliggjort 2016-03-07)
Den 2016-03-02 tilføjes Vedtægter: 2016-03-02 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2014-10-03 tilføjes Direktion: Samuel Nutter (direktion) (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2014-10-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde konsulentassistance indenfor Hotel og restaurantdrift, køb og salg af råvarer, samt dermed forbunden virksomhed. Desuden aktiebesiddelse i restaurant virksomheder. (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2014-10-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2014-10-03 tilføjes Vedtægter: 2014-10-03 (offentliggjort 2016-03-07)
Den 2014-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Peders Stræde 24, 1453 København K (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2014-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Pelargonievej 2, 3. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2014-10-02)
Den 2013-12-18 tilføjes Legale ejere: THE INTERGALACTIC MOTHERSHIP RG20 ApS (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2013-12-18 tilføjes Reelle ejere: Victor Julio Wågman, Samuel Nutter (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2013-12-17 tilføjes Navne: LILLEBROR ApS (offentliggjort 2016-03-07)
Den 2013-12-16 fjernes Navne: VICTOR WÅGMAN ApS (offentliggjort 2013-12-17)
Den 2012-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pelargonievej 2, 3. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2014-10-02)
Den 2012-06-07 tilføjes Direktion: Victor Julio Wågman (adm. dir) (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2012-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2012-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-06-07 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2012-06-07 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2012-06-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2012-06-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2012-06-07 tilføjes Navne: VICTOR WÅGMAN ApS (offentliggjort 2013-12-17)
Den 2012-06-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2012-06-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2012-06-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2012-06-07 tilføjes Stiftere: SUMAQ HOLDING ApS (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2012-06-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2012-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-15)