Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Munk Hansen | 23.05.2014 | direktør |
Kenneth Gersdorff Melchior | 07.06.2012 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Guillaume Deroubaix | 11.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Joel Jonathan Minzari | 11.07.2022 | formand |
Kenneth Gersdorff Melchior | 15.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Carøe Munk Hansen | 11.07.2022 | 11.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jan Magnus Svernlöv | 30.09.2019 | 11.07.2022 | formand |
Joel Jonathan Minzari | 15.11.2017 | 10.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Breinholt | 15.11.2017 | 30.09.2019 | formand |