Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse |
Den 2007-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Askelund 10, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-09 fjernes Hovedbranche: Nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-09 fjernes Navne: MELDGAARD BYG A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2007-10-09 fjernes Omlægningsperiode slut: 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-09 fjernes Omlægningsperiode start: 1996-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-09 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-09 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-08 fjernes Bestyrelse: Niels Peder Lauersen Meldgaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-08 fjernes Direktion: Lars Meldgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Askelund 10, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Askelund 10, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-06 tilføjes Bestyrelse: Peter Schmidt Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed, ejendomsudlejning samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-29 tilføjes Vedtægter: 2005-08-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-24 tilføjes Bestyrelse: Henrik Marius Meldgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-24 fjernes Bestyrelse: Margit Kathrine Meldgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-24 fjernes Direktion: Line Langschwager (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-10 fjernes Bestyrelse: Henrik Marius Meldgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-28 tilføjes Bestyrelse: Line Langschwager (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-10 tilføjes Bestyrelse: Margit Kathrine Meldgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-10 tilføjes Direktion: Line Langschwager (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-10 tilføjes Kapital (Kapital): 510.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-05-19 tilføjes Bestyrelse: Andy Nørregaard Andersen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-02-21 tilføjes Navne: MELDGAARD BYG A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-02-20 fjernes Navne: JBJ LØJT A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-01-18 tilføjes Bestyrelse: Henrik Marius Meldgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-18 fjernes Bestyrelse: Jens Jørn Jensen Thisted (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-18 tilføjes Direktion: Lars Meldgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-18 fjernes Direktion: Jacob Beatus Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-18 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-18 fjernes Revisor: CITY HOLDING AABENRAA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-16 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1996-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-17 fjernes Revisor: CITY SYSTEMER AABENRAA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-11 fjernes Revisor: Reg. revisor Willy Eltved (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-27 tilføjes Navne: JBJ LØJT A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-01-26 fjernes Navne: LØJT MØBELFABRIK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-01-26 fjernes Bestyrelse: Uwe From (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-17 fjernes Bestyrelse: Harald Morten Olesen Bjerg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Askelund 10, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1971-09-29 tilføjes Bestyrelse: Harald Morten Olesen Bjerg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-09-29 tilføjes Direktion: Jacob Beatus Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-09-29 tilføjes Hovedbranche: Nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1971-09-29 tilføjes Navne: LØJT MØBELFABRIK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1971-09-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-09-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-09-29 tilføjes Revisor: Reg. revisor Willy Eltved, CITY SYSTEMER AABENRAA A/S, CITY HOLDING AABENRAA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1971-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)