Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Feldborg Zethner | 25.03.2016 | 13.06.2016 | direktør |
Morten Tetschner | 09.07.2015 | 25.03.2016 | direktør |
Jesper Feldborg Zethner | 26.06.2013 | 09.07.2015 | adm. dir |
Morten Tetschner | 01.06.2012 | 26.06.2013 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Feldborg Zethner | 25.03.2016 | 13.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Allan Pettersson | 25.03.2016 | 13.06.2016 | formand |
Jens Kjær Christensen | 09.07.2015 | 13.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Feldborg Zethner | 09.07.2015 | 24.03.2016 | formand |
Jesper Feldborg Zethner | 26.06.2013 | 08.07.2015 | bestyrelse |
Thomas Ulrik | 14.06.2012 | 17.12.2014 | bestyrelse |
Morten Tetschner | 01.06.2012 | 25.03.2016 | bestyrelse |
Jens Kjær Christensen | 01.06.2012 | 08.07.2015 | formand |
Lennart Garbarsch | 01.06.2012 | 24.06.2015 | bestyrelse |