Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hans Arne Elbo Kristiansen | 01.06.2018 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Keld Søndergaard Holm | 20.12.2017 | 01.06.2018 | adm. dir |
Hans Arne Elbo Kristiansen | 18.05.2017 | 20.12.2017 | adm. dir |
Ole Krog | 16.05.2012 | 18.05.2017 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Scheving | 09.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Ole Schmidt Pedersen | 09.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Bjørn Buchholtz Christiansen | 09.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Mollerup Blach | 09.07.2020 | formand |
Hans Arne Elbo Kristiansen | 16.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Keld Søndergaard Holm | 01.06.2018 | 09.07.2020 | formand |
Keld Søndergaard Holm | 20.12.2017 | 31.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Peter Leif Vesterdorf | 18.05.2017 | 09.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Keld Søndergaard Holm | 18.05.2017 | 19.12.2017 | formand |
Ole Krog | 16.05.2012 | 18.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Bjørn Buchholtz Christiansen | 16.05.2012 | 18.05.2016 | bestyrelsesmedlem |