Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Hvidhvask | Månedsbeskæftigelse | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 16, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-12-02)
Den 2023-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 16, 3., 1160 København K (offentliggjort 2023-12-02)
Den 2015-09-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Neurokirurgisk Smerteklinik ApS. (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2023-04-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-15 tilføjes Kontaktoplysninger: morten@aabo.net (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-14 fjernes Kontaktoplysninger: kontakt@nksk.dk (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2020-05-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2020-05-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2020-05-26 tilføjes Vedtægter: 2020-05-26 (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-26 fjernes Revisor: PIASTER REVISORERNE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2020-05-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 16, 3., 1160 København K (offentliggjort 2023-12-02)
Den 2019-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Østbanegade 7, st. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-03-23 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@nksk.dk (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2019-03-22 fjernes Kontaktoplysninger: Morten@Aabo.net (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-02 fjernes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-01-01 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-12-31 fjernes Bibranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2016-12-31 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østbanegade 7, st. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2016-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Hyldegårds Tværvej 49, 3. tv., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-01 tilføjes Bibranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2016-01-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-12-31 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hyldegårds Tværvej 49, 3. tv., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2015-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Fortunvej 38, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2014-06-03 tilføjes Revisor: PIASTER REVISORERNE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2014-06-03 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-11 tilføjes Kontaktoplysninger: Morten@Aabo.net (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2013-10-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2013-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fortunvej 38, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2012-05-20 tilføjes Direktion: Morten Aabo-Rosendal (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt foretage investering, handel og dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-05-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-20 tilføjes Legale ejere: Morten Aabo-Rosendal (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2012-05-20 tilføjes Navne: AABO INVEST ApS (offentliggjort 2012-06-01)
Den 2012-05-20 tilføjes Reelle ejere: Morten Aabo-Rosendal (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2012-05-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2012-05-20 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-20 tilføjes Stiftere: Morten Aabo-Rosendal (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-20 tilføjes Vedtægter: 2012-05-20 (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2012-05-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-06-01)
Den 2012-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)