Sektion (alle) | |||||||
Formål | Revision fravalgt | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
xbrl | Revisor | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt drive virksomhed med investering og finansiering samt hermed beslægtet virksomhed, herunder at eje aktier og anparter i andre selskaber. (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-06-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-06-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-06-06 tilføjes Vedtægter: 2024-06-06 (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2012-05-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Momentum Energy Services A/S. (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2015-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Momentum Energy Karrebæk ApS. (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2017-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Momentum Energy Services A/S. (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2023-03-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RO Maskinhandel ApS. (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2018-12-19 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-06-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2017-08-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2015-09-01 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2013-12-18 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2013-12-18 fjernes Revisor: AC Revision v/Anders Christiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lucernevej 7, 4900 Nakskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-29 tilføjes Direktion: Rasmus Okkels (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formuefovaltning og anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2012-05-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-05-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2012-05-29 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-29 tilføjes Legale ejere: Rasmus Okkels (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2012-05-29 tilføjes Navne: RASMUS OKKELS HOLDING ApS (offentliggjort 2012-05-30)
Den 2012-05-29 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Okkels (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2012-05-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2012-05-29 tilføjes Revisor: AC Revision v/Anders Christiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-29 tilføjes Stiftere: Rasmus Okkels (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-29 tilføjes Vedtægter: 2012-05-29 (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2012-05-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-05-30)
Den 2012-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)